Mitglieder |
Werksausschuss Kommunale Dienste der Samtgemeinde Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ stellv. Beigeordneter | stellv. Beigeordneter | 08.11.2016 | 31.10.2021 | von 08.11.2016 bis 31.10.2021 | stellv. Beigeordneter | stellv. Beigeordneter |
Grundmandate |
Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ stellv. Beigeordneter | stellv. Beigeordneter | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | stellv. Beigeordneter | stellv. Beigeordneter |
Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Grundmandat | Grundmandat | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Mitglieder |
Rat der Samtgemeinde Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste | Bürgerliste Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2006 | | von 01.11.2006 | Ratsherr | Ratsherr |
Informationsveranstaltung SG Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Ratsherr | Ratsherr | 01.01.2012 | | von 01.01.2012 | Ratsherr | Ratsherr |
Fraktion Bürgerliste des Samtgemeinderates Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 02.11.2006 | 10.10.2011 | von 02.11.2006 bis 10.10.2011 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Fraktion Bürgerliste des Samtgemeinderates Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Fraktion Bürgerliste des Samtgemeinderates Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste | Bürgerliste stellv. Fraktionsvorsitzender | stellv. Fraktionsvorsitzender | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | stellv. Fraktionsvorsitzender | stellv. Fraktionsvorsitzender |
Brandschutzausschuss der Samtgemeinde Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Ratsherr | Ratsherr | 03.11.2006 | 31.10.2011 | von 03.11.2006 bis 31.10.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
Grundmandate |
Brandschutzausschuss der Samtgemeinde Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Brandschutzausschuss der Samtgemeinde Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste | Bürgerliste Grundmandat | Grundmandat | 08.11.2016 | | von 08.11.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Mitglieder |
Betriebsausschuss Kommunale Dienste der Samtgemeinde Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste | Bürgerliste Ratsherr | Ratsherr | 08.11.2016 | 31.10.2021 | von 08.11.2016 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Grundmandate |
Betriebsausschuss Kommunale Dienste der Samtgemeinde Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste | Bürgerliste Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Betriebsausschuss Kommunale Dienste der Samtgemeinde Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Grundmandat | Grundmandat | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Mitglieder |
Ausschuss für Schulen und Sportstätten der Samtgemeinde Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
Grundmandate |
Ausschuss für Schulen und Sportstätten der Samtgemeinde Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Grundmandat | Grundmandat | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Ausschuss für Jugend, Betreuung, Senioren, Migration, Bildung und Büchereien der Samtgemeinde Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Grundmandat | Grundmandat | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Mitglieder |
Ausschuss für Jugend, Betreuung und Bildung der Samtgemeinde Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
Grundmandate |
Ausschuss für interkommunale Zusammenarbeit, Finanzen, Personal und Tourismus der Samtgemeinde Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Ausschuss für interkommunale Zusammenarbeit, Finanzen, Controlling, Personal und Tourismus der Samtgemeinde Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Grundmandat | Grundmandat | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Mitglieder |
Ausschuss für Fusion und interkommunale Zusammenarbeit, Vermögensauseinandersetzungen, Finanzen, Personal und Tourismus | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Ratsherr | Ratsherr | 03.11.2006 | 31.10.2011 | von 03.11.2006 bis 31.10.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
Grundmandate |
Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste | Bürgerliste Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Mitglieder |
Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV und Verkehr der Samtgemeinde Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
Grundmandate |
Ausschuss für Bauleitplanung, Mobilität, Umwelt und Klimaschutz der Samtgemeinde Elbtalaue | Samtgemeinde Elbtalaue | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Grundmandat | Grundmandat | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Mitglieder |
Verwaltungsausschuss des Rates der Gemeinde Zernien | Gemeinde Zernien | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister |
Rat der Gemeinde Zernien | Gemeinde Zernien | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
Rat der Gemeinde Zernien | Gemeinde Zernien | Bürgerliste | Bürgerliste stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister | 02.11.2011 | | von 02.11.2011 | stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister |
Liste Zukunft Zernien LZZ-Fraktion | Gemeinde Zernien | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ stellv. Fraktionsvorsitzender | stellv. Fraktionsvorsitzender | 02.11.2011 | 21.02.2013 | von 02.11.2011 bis 21.02.2013 | Ratsherr | Ratsherr |
Liste Zukunft Zernien LZZ-Fraktion | Gemeinde Zernien | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Ratsherr | Ratsherr | 21.02.2013 | 31.10.2016 | von 21.02.2013 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Informationsveranstaltung Zernien | Gemeinde Zernien | Bürgerliste/LZZ | Bürgerliste/LZZ stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister | 01.01.2012 | 31.10.2016 | von 01.01.2012 bis 31.10.2016 | Stellv. Bürgermeister | Stellv. Bürgermeister |
Informationsveranstaltung Zernien | Gemeinde Zernien | Bürgerliste | Bürgerliste stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister |
Gruppe CDU-Bürgerliste des Rates der Gemeinde Zernien | Gemeinde Zernien | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ stellv. Gruppensprecher | stellv. Gruppensprecher | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | stellv. Gruppensprecher | stellv. Gruppensprecher |
Fraktion Bürgerliste des Rates Zernien | Gemeinde Zernien | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 21.11.2006 | 31.10.2011 | von 21.11.2006 bis 31.10.2011 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Fraktion Bürgerliste des Rates der Gemeinde Zernien | Gemeinde Zernien | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Bürgermeister-Dienstversammlung | Bürgermeister-Dienstversammlung | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister | 02.11.2011 | | von 02.11.2011 | Zernien, stellv. Bürgermeister | Zernien, stellv. Bürgermeister |