Mitglieder |
Gruppe der SPD, GLW, UWG des Samtgemeinderates Elbtalaue | SOLi | SOLi Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
Rat der Samtgemeinde Elbtalaue | SOLi | SOLi stellv. SgBgm | stellv. SgBgm | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | stellv. SgBgm | stellv. SgBgm |
Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Elbtalaue | SOLi | SOLi stellv. SgBgm | stellv. SgBgm | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | stellv. SgBgm | stellv. SgBgm |
Werksausschuss Kommunale Dienste der Samtgemeinde Elbtalaue | SOLi | SOLi Vertreter | Vertreter | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
GLW-Fraktion des Samtgemeinderates Elbtalaue | SOLi | SOLi Mitglied | Mitglied | 02.11.2006 | 31.10.2011 | von 02.11.2006 bis 31.10.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
Ausschuss für Fusion und interkommunale Zusammenarbeit, Vermögensauseinandersetzungen, Finanzen, Personal und Tourismus | SOLi | SOLi Ratsherr | Ratsherr | 03.11.2006 | 31.10.2011 | von 03.11.2006 bis 31.10.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue | SOLi | SOLi Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2011 | 31.10.2011 | von 01.11.2011 bis 31.10.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue | SOLi | SOLi Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Ausschuss für interkommunale Zusammenarbeit, Finanzen, Personal und Tourismus der Samtgemeinde Elbtalaue | SOLi | SOLi Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Fraktion Sozial Ökologische Liste SOLi des Samtgemeinderates Elbtalaue | SOLi | SOLi stellv. Fraktionsvorsitzender | stellv. Fraktionsvorsitzender | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | stellv. Fraktionsvorsitzender | stellv. Fraktionsvorsitzender |
Rat der Samtgemeinde Elbtalaue | SOLi | SOLi stellv. SgBgm | stellv. SgBgm | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | stellv. SgBgm | stellv. SgBgm |
Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Elbtalaue | SOLi | SOLi stellv. SgBgm | stellv. SgBgm | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | stellv. SgBgm | stellv. SgBgm |
Informationsveranstaltung SG Elbtalaue | SOLi | SOLi stellv. SgBgm | stellv. SgBgm | 01.01.2012 | 31.10.2016 | von 01.01.2012 bis 31.10.2016 | stellv. Samtgemeindebürgermeister | stellv. Samtgemeindebürgermeister |
Fraktion Sozial Ökologische Liste SOLi des Samtgemeinderates Elbtalaue | SOLi | SOLi stellv. Fraktionsvorsitzender | stellv. Fraktionsvorsitzender | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | Mitglied | Mitglied |
Informationsveranstaltung SG Elbtalaue | SOLi | SOLi Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Rat der Samtgemeinde Elbtalaue | SOLi | SOLi Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Elbtalaue | SOLi | SOLi Beigeordneter | Beigeordneter | 08.11.2016 | 18.06.2024 | von 08.11.2016 bis 18.06.2024 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Ausschuss für Bauleitplanung, Mobilität, Umwelt und Klimaschutz der Samtgemeinde Elbtalaue | SOLi | SOLi Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Elbtalaue | SOLi | SOLi stellv. Beigeordneter | stellv. Beigeordneter | 18.06.2024 | | von 18.06.2024 | stellv. Beigeordneter | stellv. Beigeordneter |