Mitglieder |
Rat der Samtgemeinde Elbtalaue | FDP | FDP Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2006 | 25.09.2018 | von 01.11.2006 bis 25.09.2018 | Ratsherr | Ratsherr |
Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Elbtalaue | FDP | FDP stellv. Beigeordneter | stellv. Beigeordneter | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | stellv. Beigeordneter | stellv. Beigeordneter |
Werksausschuss Kommunale Dienste der Samtgemeinde Elbtalaue | FDP | FDP Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
FDP-Fraktion des Samtgemeinderates Elbtalaue | FDP | FDP stellv. Fraktionsvorsitzender | stellv. Fraktionsvorsitzender | 02.11.2006 | 25.09.2018 | von 02.11.2006 bis 25.09.2018 | stellv. Fraktionsvorsitzender | stellv. Fraktionsvorsitzender |
Ausschuss für Fusion und interkommunale Zusammenarbeit, Vermögensauseinandersetzungen, Finanzen, Personal und Tourismus | FDP | FDP Ratsherr | Ratsherr | 03.11.2006 | 31.10.2011 | von 03.11.2006 bis 31.10.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
Ausschuss für interkommunale Zusammenarbeit, Finanzen, Personal und Tourismus der Samtgemeinde Elbtalaue | FDP | FDP stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender |
Betriebsausschuss Kommunale Dienste der Samtgemeinde Elbtalaue | FDP | FDP Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Gruppe UWG und FDP des Samtgemeinderates Elbtalaue | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 25.09.2018 | von 01.11.2011 bis 25.09.2018 | Ratsherr | Ratsherr |
Informationsveranstaltung SG Elbtalaue | FDP | FDP Ratsherr | Ratsherr | 01.01.2012 | 25.09.2018 | von 01.01.2012 bis 25.09.2018 | Ratsherr | Ratsherr |
Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie der Samtgemeinde Elbtalaue | FDP | FDP stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender | 08.11.2016 | 25.09.2018 | von 08.11.2016 bis 25.09.2018 | stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender |
Betriebsausschuss Kommunale Dienste der Samtgemeinde Elbtalaue | FDP | FDP Vertreter | Vertreter | 08.11.2016 | 25.09.2018 | von 08.11.2016 bis 25.09.2018 | Ratsherr | Ratsherr |
Informationsveranstaltung SG Elbtalaue | FDP | FDP Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2021 | 21.06.2022 | von 01.11.2021 bis 21.06.2022 | Ratsherr | Ratsherr |
Rat der Samtgemeinde Elbtalaue | FDP | FDP Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2021 | 21.06.2022 | von 01.11.2021 bis 21.06.2022 | Ratsherr | Ratsherr |
Betriebsausschuss Kommunale Dienste der Samtgemeinde Elbtalaue | FDP | FDP Vertreter | Vertreter | 02.11.2021 | 21.06.2022 | von 02.11.2021 bis 21.06.2022 | Ratsherr | Ratsherr |
FDP-Fraktion des Samtgemeinderates Elbtalaue | FDP | FDP stellv. Fraktionsvorsitzender | stellv. Fraktionsvorsitzender | 02.11.2021 | 21.06.2022 | von 02.11.2021 bis 21.06.2022 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
Gruppe UWG und FDP des Samtgemeinderates Elbtalaue | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 02.11.2021 | 21.06.2022 | von 02.11.2021 bis 21.06.2022 | Ratsherr | Ratsherr |